Mia Kristina Vadasz
domicilié à Zollikon, de Basel Mandats actifs: Pelikamo Tailoring GmbH, Saturninus AG et plus Connecté à: Sebastiaan Matthias Stefan Vadasz, Sebastiaan Matthias Stefan Vadasz, Sebastiaan Matthias Stefan Vadasz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mia Kristina Vadasz" à jour.Vous suivez maintenant "Mia Kristina Vadasz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mia Kristina Vadasz" à jour.Vous suivez maintenant "Mia Kristina Vadasz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mia Kristina Vadasz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mia Kristina Vadasz
Commerce des vêtements
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication de vêtements
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce des vêtements
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication de vêtements
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Mia Kristina Vadasz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mia Kristina Vadasz
Numéro de publication: HR02-1005761006, Registre du commerce Zurich, (20)
Ikatsu GmbH, in Zürich, CHE-415.179.192, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131752).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ZH Crafts AG (CHE-350.220.427), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vadasz, Sebastiaan Matthias Stefan, von Zürich, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vadasz, Mia Kristina, von Basel, in Zollikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4350655, Registre du commerce Zurich, (20)
Pelikamo Tailoring GmbH, in Zürich, CHE-112.534.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Christian, von Brienz BE, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vadasz, Sebastiaan Matthias Stefan, von Zürich, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Vadasz, Mia, von Basel, in Zollikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4323899, Registre du commerce Zurich, (20)
Saturninus AG, in Zürich, CHE-134.128.472, c/o ZH Crafts AG, Pelikanstrasse 11, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2018. 25.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie mieten und vermieten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vadasz, Sebastiaan Matthias Stefan, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vadasz, Mia, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.