Andreas Urech
domicilié à Nuglar, de Hallwil Mandats actifs: Urech & Gipp GmbH Connecté à: Nathanael Gipp Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Urech".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Urech".
|
|
Andreas Urech
domicilié à Birrhard, de Brunegg Mandats actifs: MTRS GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Urech".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Urech".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Urech
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Urech
Jardinage et aménagements paysagers
Autre services dans l'éducation
Jardinage et aménagements paysagers
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Andreas Urech
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Urech
Numéro de publication: HR02-1005833792, Registre du commerce Berne, (36)
Lienberger + Zuberbühler AG, in Bern, CHE-101.541.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001253).
Statutenänderung:
23.06.2023. 29.08.2023.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von optischen Erzeugnissen und Sehhilfen aller Art sowie die Erbringung optometrischer Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.08.2023 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000.00 zurückbezahlt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder in elektronischer Form.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieterle, Stefan, von Kaltbrunn, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Andreas, von Hallwil, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005689278, Registre du commerce Argovie, (400)
MTRS GmbH, in Birrhard, CHE-152.430.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, S.0, Publ. 6712034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Thürer, Susanne Sereina, von Chur, in Birrhard, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Andreas, von Brunegg, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Birrhard, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3934633, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Urech & Gipp GmbH, in Pratteln, CHE-154.331.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, Publ. 6118486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Andreas, von Hallwil, in Nuglar-St. Pantaleon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gipp, Nathanael, von Ramlinsburg, in Ramlinsburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].