Zeka Ukshin
domicilié à Conthey, de Sion Mandats actifs: UKA OU Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zeka Ukshin" à jour.Vous suivez maintenant "Zeka Ukshin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zeka Ukshin" à jour.Vous suivez maintenant "Zeka Ukshin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Zeka Ukshin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Zeka Ukshin
Construction de bâtiments
Construction de bâtiments
Personnes privées avec le nom Zeka Ukshin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Zeka Ukshin
Numéro de publication: HR02-1004883534, Registre du commerce Valais, (626)
UKA OU Sàrl, à Sion, CHE-113.745.127, société à responsabilité limitée (No. FOSC 168 du 31.08.2018, Publ. 4446943).
Inscription ou modification de personne(s):
Ukshin, Zeka, de Sion, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Conthey].
Numéro de publication: 6616774, Registre du commerce Valais, (626)
UKA OU Sàrl, à Sion, CH-626.4.011.113-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 143 du 27.07.2010, p. 18, Publ. 5746152).
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDL SA, Rue de Loèche 6, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Ukshin, Zeka, de Sion, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Sion].
Numéro de publication: 5746152, Registre du commerce Valais, (626)
UKA OU Sàrl, à Sion, CH-626.4.011.113-0, société à responsabilité limitée (FOSC no 8 du 14.01.2009, p. 25, publ. 4825932).
Modification des statuts:
16.06.2010.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC et BO.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Salamin, Madeleine Ernestine, de Saint-Luc, à Saxon, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Ukshin, Zeka, de Sion, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--]. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].