Christiane Renate Tureczek
domicilié à Zürich, de Autriche Mandats actifs: sintegrA zürich Connecté à: Gottfried Hodel, Franz Josef Hierlemann, Maja Menn et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christiane Renate Tureczek" à jour.Vous suivez maintenant "Christiane Renate Tureczek".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christiane Renate Tureczek" à jour.Vous suivez maintenant "Christiane Renate Tureczek".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christiane Renate Tureczek
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christiane Renate Tureczek
Autres activités sociales
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Christiane Renate Tureczek
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christiane Renate Tureczek
Numéro de publication: 2876553, Registre du commerce Zurich, (20)
sintegrA zürich, in Zürich, CHE-115.131.255, Verein (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229207).
Statutenänderung:
19.05.2016.
Zweck neu:
Zweck des Vereins: Der Verein bietet vielfältige und sinnvolle Angebote für die soziale und berufliche Integration von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1730361, Registre du commerce Zoug, (170)
kaps rechtsberatung ag, in Risch, CHE-221.169.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1526421, Registre du commerce Zoug, (170)
kaps rechtsberatung gmbh, bisher in Stäfa, CHE-221.169.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6875096).
Ursprüngliche Statuten:
19.09.2012.
Statuten neu:
01.05.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Verrechnung zweier Forderungen von insgesamt CHF 100'000.00 auf CHF 120'000.00 erhöht sowie eine Einlage à fonds perdu von CHF 30'000.00 erhalten und wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 97'464.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'147.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 120 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
kaps rechtsberatung ag.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Erbringen von Rechtsberatungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen insbesondere im Arbeits- und Personalrecht durch juristisch qualifizierte Berater;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, durch Telefax oder elektronisch an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürer-Wüst, Heidi Beatrix, von Basel, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürer, Johannes Ulrich, von Grenchen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Walthert, Pascal Franz, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.