Agron Tunprenkaj
domicilié à Luzern, de Oberkirch Connecté à: Egzon Konaj, Christoph Oliver Aebersold, Egzon Konaj et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Agron Tunprenkaj" à jour.Vous suivez maintenant "Agron Tunprenkaj".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Agron Tunprenkaj" à jour.Vous suivez maintenant "Agron Tunprenkaj".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Agron Tunprenkaj
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Agron Tunprenkaj
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Agron Tunprenkaj
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Agron Tunprenkaj
Numéro de publication: HR02-1005913900, Registre du commerce Lucerne, (100)
immoKULM AG, in Luzern, CHE-302.578.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675465).
Statutenänderung:
01.12.2023.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Gemeindehausplatz 13, 6048 Horw.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger, Pascal, von Kriens und Lauerz, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Fabian Haindl;
Haindl, Fabian, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Pascal Schnüriger;
Tunprenkaj, Agron, von Oberkirch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konaj, Egzon, von Kriens, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005620661, Registre du commerce Nidwald, (150)
UniQuisine Atelier gmbh, in Stansstad, CHE-299.364.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3651129).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonsai AG (CHE-173.772.004), in Luzern, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tunprenkaj, Agron, von Oberkirch, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005613892, Registre du commerce Lucerne, (100)
MERR GmbH, in Luzern, CHE-410.530.603, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005350878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonsai AG (CHE-173.772.004), in Luzern, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tunprenkaj, Agron, von Oberkirch, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].