Tansu Türkcan
domicilié à Wilchingen, de Wilchingen Mandats actifs: Intermod AG in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tansu Türkcan" à jour.Vous suivez maintenant "Tansu Türkcan".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tansu Türkcan" à jour.Vous suivez maintenant "Tansu Türkcan".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tansu Türkcan
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tansu Türkcan
Commerce des vêtements
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Tansu Türkcan
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tansu Türkcan
Numéro de publication: HR02-1006005542, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Intermod AG, in Schaffhausen, CHE-106.727.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580466).
Firma neu:
Intermod AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft verfügt über kein Rechtsdomizil mehr.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Tansu Türkcan, Tumihof 1, 8217 Wilchingen.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Türkcan, Tansu, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005580466, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Intermod AG, in Schaffhausen, CHE-106.727.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005087167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Türkcan, Mustafa, von Wilchingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Türkcan, Tansu, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005097029, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Partynights.ch GmbH, bisher in Schaffhausen, CHE-112.474.204, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, Publ. 5326502).
Statutenänderung:
03.02.2021.
Firma neu:
Swisstelligence Research GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 11, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Software und IT-Dienstleistungen. Kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder in Namen und für ihre Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen wurden aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Türkcan, Tansu, von Wilchingen, in Schaffhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Türkcan, Aykan, von Wilchingen, in Schaffhausen, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitterer, Nico Josef, von Appenzell, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.