Cla Tschenett
domicilié à Chur, de Val Müstair Mandats actifs: Aimara AG Connecté à: Aurora Cristina Tschenett-Maguina Santiago Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cla Tschenett" à jour.Vous suivez maintenant "Cla Tschenett".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cla Tschenett" à jour.Vous suivez maintenant "Cla Tschenett".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Cla Tschenett
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Cla Tschenett
Services de publicité
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Cla Tschenett
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Cla Tschenett
Numéro de publication: HR02-1005301233, Registre du commerce Grisons
DIDEE GmbH, in Zizers, CHE-387.089.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschenett, Cla, von Val Müstair, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veraguth, Mario, von Thusis, in Zizers, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wyss-Frei, Andraina, von Rapperswil-Jona, in Fläsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005107908, Registre du commerce Grisons
Pietro Cunti Gips + Trockenbau AG, in Chur, CHE-193.129.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198543).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cunti, Pietro, von Arosa, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Knörr, Marcel, von Lüterswil-Gächliwil, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschenett, Claudio, von Val Müstair, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Melo, Michael, portugiesischer Staatsangehöriger, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005046760, Registre du commerce Grisons
Tschenett Sils GmbH, in Sils im Engadin/Segl, CHE-430.666.619, Via Pas-chs 10, 7514 Sils/Segl Maria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tschenett, Claudio, von Val Müstair, in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.