Dominik Trost
domicilié à Unterkulm, de Oberrohrdorf Mandats actifs: holo one GmbH Connecté à: Urs Walter Brunner, Tobin Felder, Sven Brunner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Trost" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Trost".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Trost" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Trost".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominik Trost
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominik Trost
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Dominik Trost
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominik Trost
Numéro de publication: HR02-1005451351, Registre du commerce Argovie, (400)
holo one GmbH, in Lenzburg, CHE-197.553.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenmann, Dennis, von Herisau, in Wittenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brönnimann, Alessandro, von Gurzelen, in Hettlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hasler, Frank, von Sissach, in Gelterkinden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Leber, Sylvia, von Mettauertal, in Remigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Luketin, Marin, kroatischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Niemann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Buschwiller (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Okle, Linus, von Bussnang, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sineo AG (CHE-302.805.217), in Schönenwerd, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
TURN2 Partners AG (CHE-352.730.892), in Remetschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yao, Colin, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aargauische Kantonalbank (CHE-105.845.287), in Aarau, Gesellschafterin, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lifa AG (CHE-108.781.844), in Densbüren, Gesellschafterin, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
holo one Holdings, Inc., in Lewes (US), Gesellschafterin, mit 1'261 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brunner, Sven, von Gränichen, in Gränichen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 638 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Trost, Dominik, von Oberrohrdorf, in Unterkulm, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005363082, Registre du commerce Argovie, (400)
holo one AG, in Lenzburg, CHE-197.553.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323210).
Statutenänderung:
29.10.2021. 09.12.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.10.2021 und Bilanz per 30.06.2021 mit Aktiven von CHF 526'263.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 388'006.21 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 1'261 Stammanteile zu CHF 100.00.
Firma neu:
holo one GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(holo one LLC).
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Apps, Webapplikationen und Software aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Stammkapital neu:
CHF 126'100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Sven, von Gränichen, in Gränichen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 638 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Trost, Dominik, von Oberrohrdorf, in Unterkulm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Brönnimann, Alessandro, von Gurzelen, in Hettlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hasler, Frank, von Sissach, in Gelterkinden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Leber, Sylvia, von Mettauertal, in Remigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Luketin, Marin, kroatischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Niemann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Buschwiller (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Okle, Linus, von Bussnang, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sineo AG (CHE-302.805.217), in Schönenwerd, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
TURN2 Partners AG (CHE-352.730.892), in Remetschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yao, Colin, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aargauische Kantonalbank (CHE-105.845.287), in Aarau, Gesellschafterin, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lifa AG (CHE-108.781.844), in Densbüren, Gesellschafterin, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bodenmann, Dennis, von Herisau, in Wittenbach, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005323210, Registre du commerce Argovie, (400)
holo one AG, in Lenzburg, CHE-197.553.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292711).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trost, Dominik, von Oberrohrdorf, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].