Michael Trixl
domicilié à Zug, de Zug Mandats actifs: Emex Holding AG, SH Petroleum AG et plus Connecté à: Igor Prosa, Jevgenijs Prosa, Christian Schuler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Trixl" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Trixl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Trixl" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Trixl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Trixl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Trixl
Exploitation des sociétés de participation
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Extraction et approvisionnement en gaz
Production et approvisionnement en électricité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de biens de consommation
Exploitation des sociétés de participation
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Extraction et approvisionnement en gaz
Production et approvisionnement en électricité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Michael Trixl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Trixl
Numéro de publication: HR02-1006135430, Registre du commerce Nidwald, (150)
Emex Holding AG, in Stansstad, CHE-112.694.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429132).
Domizil neu:
c/o Kai Pfrommer, Diethelmstrasse 32, 6363 Fürigen. Mit Erklärung vom 17.09.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodrigues Morais Diz, Ricardo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
MT TREUHAND AG (CHE-107.411.178), in Zug, Revisionsstelle;
Pfrommer, Uwe Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006032412, Registre du commerce Zoug, (170)
SH Petroleum AG, in Zug, CHE-245.011.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfrommer, Uwe Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005994636, Registre du commerce Zoug, (170)
Neraps AG, in Baar, CHE-188.251.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005706210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfrommer, Uwe Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.