Minh Trang Tran
domicilié à Beringen, de Neuhausen am Rheinfall Mandats actifs: Tran Metall GmbH in Liquidation Connecté à: Sascha Tran Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Minh Trang Tran" à jour.Vous suivez maintenant "Minh Trang Tran".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Minh Trang Tran" à jour.Vous suivez maintenant "Minh Trang Tran".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Minh Trang Tran
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Minh Trang Tran
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Minh Trang Tran
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Minh Trang Tran
Numéro de publication: 6832418, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Tran Metall GmbH, in Beringen, CH-290.4.017.587-8, Hülstewise 11, 8222 Beringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.08.2012.
Zweck:
Erbringung technischer Planungsleistungen und Erstellung technischer Zeichnungen im Bereich Metallbau und Metallkonstruktion sowie Erbringung von Schlosserarbeiten und Metallbau.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten laut Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Laut Erklärung vom 23.08.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tran, Minh Trang, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tran, Sascha, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6804492, Registre du commerce Zoug, (170)
Brysam AE GmbH, in Zug, CH-170.4.009.360-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 20, Publ. 5772880).
Firma neu:
Brysam AE GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.07.2012 aufgelöst. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tran, Trang, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Notz, Esther, von Luzern, in Beromünster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magner, Marjorie, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Roth, Dr. Rudolf, von Reigoldswil, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vantage Capital Management Ltd. (CH-020.3.029.329-6), in Zürich, Liquidatorin;
Testatoris AG (CH-170.3.021.564-3), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5398220, Registre du commerce Zoug, (170)
Brysam AE GmbH, in Zug, CH-170.4.009.360-7, c/o ATC Corporate Services (Zug) GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2009.
Zweck:
Kaufen, Halten, Verwalten und Verkaufen von Beteiligungen in schweizerischen und ausländischen Unternehmen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 8'000'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Beschluss vom 12.03.2009 hat die 'AEF, LLC', eine Limited Liability Company nach dem Recht von Delaware (US), registriert beim Secretary of State of Delaware, gemäss Art. 161 ff IPRG ihren Sitz von Wilmington (US) in die Schweiz verlegt;
Firma neu: Brysam AE GmbH. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brysam Global Partners (AV-I), L.P., in George Town (KY), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 8'000'000.00;
Krul, Hermann Jan Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Corsier GE, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tran, Trang, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Notz, Esther, von Luzern, in Beromünster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magner, Marjorie, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.