Kamil Top
domicilié à Hoppegarten, de Turquie Mandats actifs: Leven Services AG Connecté à: Hermann Habib, Walter Zügler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kamil Top" à jour.Vous suivez maintenant "Kamil Top".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kamil Top" à jour.Vous suivez maintenant "Kamil Top".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kamil Top
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kamil Top
Gestion d’entreprise et administration
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Kamil Top
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kamil Top
Numéro de publication: HR02-1005993604, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Leven Services AG, in Herisau, CHE-115.573.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habib, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Top, Kamil, türkischer Staatsangehöriger, in Hoppegarten (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3549755, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Aurum Advisory AG, in Baar, CHE-108.665.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syurmeli, Kezban Akifova, bulgarische Staatsangehörige, in Suvorovo (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Top, Kamil, türkischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sürmeli, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Bingen am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3198081, Registre du commerce Zoug, (170)
CONTRAS Continental Trading & Advisory Services AG, bisher in Rorschacherberg, CHE-108.665.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009).
Statutenänderung:
07.11.2016.
Firma neu:
Swiss Aurum Advisory AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen und technischen Geräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Ulrich, von Wolfhalden, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sürmeli, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Bingen am Rhein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Syurmeli, Kezban Akifova, bulgarische Staatsangehörige, in Suvorovo (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Top, Kamil, türkischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adalisory, Melih, türkischer Staatsangehöriger, in Küblis, Direktor, mit Einzelunterschrift.