Maja Tobler Zuber
domicilié à Haldenstein, de Rehetobel Mandats actifs: OMA Immobilien AG, Tobler Landschaftsarchitekten AG Connecté à: Olivier Zuber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maja Tobler Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Maja Tobler Zuber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maja Tobler Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Maja Tobler Zuber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Maja Tobler Zuber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Maja Tobler Zuber
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Maja Tobler Zuber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Maja Tobler Zuber
Numéro de publication: HR02-1005273954, Registre du commerce Grisons
Tobler Landschaftsarchitekten AG, in Chur, CHE-113.328.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084948).
Statutenänderung:
13.08.2021.
Sitz neu:
Tamins.
Domizil neu:
Trinserstrasse 13, 7015 Tamins.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Maja, von Rehetobel, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Haldenstein]. [Wohnsitzänderung infolge Gemeindefusion].
Numéro de publication: 1165479, Registre du commerce Grisons, (350)
TAZZAROSSA AG, in Chur, CH-350.3.011.425-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, Publ. 6714466). [bisher: Weitere Adresse: Badenerstrasse 571, 8048 Zürich.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bundi, Martin, von Castrisch und Sagogn, in Trin Mulin (Trin), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Marcel, von Eschenbach SG, in Grüsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler Zuber, Maja, von Rehetobel, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Olivier, von Wil SG, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Loesch, Dirk Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterlunkhofen, Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1134355, Registre du commerce Grisons, (350)
OMA Immobilien AG, in Domat/Ems, CH-350.3.011.776-4, Churerstrasse, 7013 Domat/Ems, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2013.
Zweck:
Der Erwerb, die Überbauung, die Renovation, die Verwaltung, die Vermietung und der Verkauf von Grundstücken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zuber, Olivier, von Wil SG, in Haldenstein, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tobler Zuber, Maja, von Rehetobel, in Haldenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.