Jürg Paul Tobler
domicilié à Chur, de Chur Mandats actifs: Tobler Metallbau AG, Genossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen in Chur et plus Connecté à: Barbara Tobler, Daniel Gmeiner, André Beerli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Paul Tobler" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Paul Tobler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Paul Tobler" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Paul Tobler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Paul Tobler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Paul Tobler
Production du produits métalliques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production du produits métalliques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Jürg Paul Tobler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Paul Tobler
Numéro de publication: HR02-1005634763, Registre du commerce Grisons
Tobler Metallbau AG, in Chur, CHE-152.998.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Jürg Paul, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gmeiner, Daniel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2511273, Registre du commerce Grisons, (350)
Paul Tobler AG, in Haldenstein, CHE-105.978.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2002, S. 7, Publ. 294608).
Statutenänderung:
23.11.2015.
Firma neu:
Tobler Blechtech AG.
Domizil neu:
Oldisstrasse 51, 7023 Haldenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von blechtechnischen Arbeiten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 18.3.1965 und Bilanz per 31.12.1964 das bisher von der Einzelfirma 'Paul Tobler', in Chur, betriebene Geschäft für mech. Schlosserei, mit Aktiven von CHF 326'143.49 und Passiven von CHF 176'143.49, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler-Salzgeber, Johanna gennant Hanni, von Chur und Rehetobel AR, in Chur, mit Einzelprokura;
Fiduciar Treuhand AG Chur (CH-350.3.001.831-8), in Chur, Revisionsstelle;
Tobler-Salzgeber, Paul Walter, von Chur und Rehetobel AR, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Jürg Paul, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Chur und Rehetobel, Präsident mit Einzelunterschrift];
Tobler, Barbara, von Chur, in Chur, mit Einzelprokura.
Zweigniederlassung:
Chur (CHE-452.337.466) [gestrichen: Chur].
Numéro de publication: 2506165, Registre du commerce Grisons, (350)
Tobler Metallbau AG, in Haldenstein, CHE-152.998.809, Oldisstrasse 51, 7023 Haldenstein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Metallbauarbeiten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Tobler, Jürg Paul, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tobler, Barbara, von Chur, in Chur, mit Einzelprokura;
Fiduciar Treuhand AG Chur (CHE-101.840.807), in Chur, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung:
Chur (CHE-218.623.236).