Gerd Tjarks
domicilié à Cham, de Allemagne Mandats actifs: GTJ Informatik Design GmbH Connecté à: Kristine Tjarks-Teutsch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerd Tjarks" à jour.Vous suivez maintenant "Gerd Tjarks".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerd Tjarks" à jour.Vous suivez maintenant "Gerd Tjarks".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerd Tjarks
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerd Tjarks
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Gerd Tjarks
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerd Tjarks
Numéro de publication: 5991330, Registre du commerce Zoug, (170)
SOLARIS INDUSTRIE AG, in Baar, CH-170.3.032.540-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 14, Publ. 5969954).
Statutenänderung:
15.12.2010.
Domizil neu:
Rosenweg 3, 6340 Baar.
Aktien neu:
300'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 30'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Mit Erklärung vom 11.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRT AG (CH-020.3.006.514-6), in Rüti ZH, Revisionsstelle;
Tjarks, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jelk, Dr. iur. Rudolf, von St. Silvester, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5783748, Registre du commerce Zoug, (170)
SOLARIS INDUSTRIE AG, in Baar, CH-170.3.032.540-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 24, Publ. 5652016).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tjarks, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4453370, Registre du commerce Zoug, (170)
GTJ Informatik Design GmbH, in Cham, CH-170.4.005.916-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2005, S. 14, Publ. 3073950).
Statutenänderung:
08.04.2008.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Email oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tjarks, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Tjarks-Teutsch, Kristine, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].