René Tièche
domicilié à Ecublens, de Reconvilier Mandats actifs: Jet Or, R. Tièche Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Tièche" à jour.Vous suivez maintenant "René Tièche".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Tièche" à jour.Vous suivez maintenant "René Tièche".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Tièche
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Tièche
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom René Tièche
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Tièche
Numéro de publication: 2217835, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HAGE Swiss AG, in Ermatingen, CHE-497.746.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970381).
Statutenänderung:
15.06.2015.
Sitz neu:
Wäldi.
Domizil neu:
Hauptstrasse 21, 8564 Engwilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tièche, René, von Movelier, in Ermatingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Begemann, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1970381, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HAGE Swiss AG, in Ermatingen, CHE-497.746.246, Klinglerstrasse 27, 8272 Ermatingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Baustoffen, Sicherheitstechnik und technischen Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen, diese erwerben und veräussern, Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebene Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 29.01.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Begemann, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tièche, René, von Movelier, in Ermatingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6709678, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SWISS DISTRIBUTION INTELLIGENCE GmbH, in Romanshorn, CH-440.4.026.089-2, Quittenweg 2, 8590 Romanshorn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Handel und Export von Schweizer Produkten im Besonderen nach Asien, Russland, Vereinigte Arabische Emirate und Lateinamerika. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.04.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tièche, René André, von Movelier, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.