Tobias Thonak
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: Beyond Health GmbH, Accenture AG Connecté à: Barbara Kollar, Christian Lennerz, Felix Hauber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Thonak" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Thonak".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Thonak" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Thonak".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tobias Thonak
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tobias Thonak
Exploitation des etablissements généraux de santé
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des etablissements généraux de santé
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Tobias Thonak
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tobias Thonak
Numéro de publication: HR01-1005373349, Registre du commerce Zurich, (20)
Beyond Health GmbH, in Zürich, CHE-208.607.141, c/o Tobias Thonak, Germaniastrasse 50, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen, Digitale Lösungen und Produkte in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Mentale Gesundheit, Ernährung, Schönheit, Erziehung, Bildung, Pflege und Fitness. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften, Dienstleistungen erbringen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gesellschaftsgruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung vom 22.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Thonak, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 20.00;
Kollar, Barbara, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 20.00.
Numéro de publication: HR02-1004851660, Registre du commerce Zurich, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004812988).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OCTO Technology SA, in Lausanne (CHE-114.430.086), gemäss Fusionsvertrag vom 03.02.2020 und Bilanz per 31.08.2019. Aktiven von CHF 2'223'294.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'563'962.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Isabelle, von Rohrbachgraben, in Hägglingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hessel, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Machnik, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tück, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Michael, von Rüti (ZH), in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dachsel, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Dr. Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thonak, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.