Akhil Thomas
domicilié à Frauenfeld, de Autriche Mandats actifs: InfinityStar GmbH Connecté à: Cherian Padinjarethalakal Thomas Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Akhil Thomas" à jour.Vous suivez maintenant "Akhil Thomas".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Akhil Thomas" à jour.Vous suivez maintenant "Akhil Thomas".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Akhil Thomas
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Akhil Thomas
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Akhil Thomas
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Akhil Thomas
Numéro de publication: HR01-1005981235, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
InfinityStar GmbH (InfinityStar Sàrl) (InfinityStar Sagl) (InfinityStar LLC), in Appenzell, CHE-422.314.489, Weissbadstrasse 8b, 9050 Appenzell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2024.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Schmuck und Edelsteinen, sowie Erbringung weiterer, damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 19.02.2024 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen:
Thomas, Akhil, österreichischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Thomas, Cherian, indischer Staatsangehöriger, in Gebertingen (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Numéro de publication: HR02-1005167151, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SWISS AKHIL GMBH, bisher in Zürich, CHE-184.597.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478539).
Statutenänderung:
18.03.2021.
Firma neu:
SWISS AKHIL GMBH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SWISS AKHIL SARL en liquidation) (SWISS AKHIL SAGL in liquidazione) (SWISS AKHIL LTD LIAB. CO in liquidation).
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Gerlikonerstrasse 5, 8500 Frauenfeld. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomas, Akhil, österreichischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Eschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004450314, Registre du commerce Soleure, (241)
Nic.Cataldo GmbH, in Starrkirch-Wil, CHE-464.884.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2966233).
Firma neu:
Nic.Cataldo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, Akhil, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cataldo, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Starrkirch-Wil, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].