Andreas E. Thoma
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: Toggle Industries, Inc., Wilmington, Delaware (USA), Zweigniederlassung Zürich Connecté à: Daniel Blank, Ian Cohen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas E. Thoma" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas E. Thoma".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas E. Thoma" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas E. Thoma".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas E. Thoma
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas E. Thoma
Recherche et développement
Recherche et développement
Personnes privées avec le nom Andreas E. Thoma
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas E. Thoma
Numéro de publication: HR01-1005858889, Registre du commerce Schwyz, (130)
green track innovation hub gmbh, Bad Harzburg, Zweigniederlassung Freienbach, in Freienbach, CHE-230.753.714, Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon SZ, ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRB 210210.
Firma Hauptsitz:
green track innovation hub gmbh.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Bad Harzburg.
Kapital Hauptsitz:
Stammkapital: EUR 25'000.00.
Liberierung Stammkapital:
EUR 25'000.00.
Stammanteile:
25'000 zu EUR 1.00.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Consulting im In- und Ausland von anderen Unternehmen in sämtlichen kaufmännischen Bereichen, die Beratung in der Prozessentwicklung, -realisierung und -optimierung und die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere von Unternehmensbeteiligungen sowie die Übernahme der Geschäftsführung für andere Unternehmen im In- und Ausland.
Eingetragene Personen:
Thoma, Andreas Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Braunewell, Dr. Johann-Christian Markus Harald Jaromir, genannt Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005363748, Registre du commerce Zurich, (20)
Renate Rugieri Stiftung, in Zürich, CHE-463.569.644, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355314). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.12.2021 wird festgestellt, dass die suspendierten Stiftungsratsmitglieder Andreas E. Thoma sowie Uwe Mario Christian Regorz ihren Rücktritt aus dem Stiftungsrat erklärt haben und demzufolge als Stiftungsräte zu löschen sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Andreas E., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regorz, Uwe Mario Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005350732, Registre du commerce Zurich, (20)
Renate Rugieri Stiftung, in Zürich, CHE-463.569.644, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304786).
Weitere Adressen:
c/o RA Dr.iur. Roman Baumann Lorant, Altenbach Baumann Bloch Advokatur Notariat, Amtshausstrasse 12, 4143 Dornach. Die Aufsichtsbehörde hat mit superprovisorischer Verfügung vom 29.11.2021 Herrn RA Dr.iur. Roman Baumann Lorant, von Bottenwil, in Gempen als Sachverwalter mit Einzelzeichnungsrecht für die Stiftung ernannt und den eingetragenen Personen Uwe Mario Christian Regorz und Andres E. Thoma das Zeichnungsrecht entzogen sowie die Büroadresse des Sachwalters als Postadresse der Stiftung bestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Andreas E., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Regorz, Uwe Mario Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].