Peter Frans A. Theunis
domicilié à Küssnacht am Rigi, de Belgique Mandats actifs: Rivero AG, WhatsNext GmbH Connecté à: Thibault D'hondt, Endre Attila Sági, Stephan Wächter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Frans A. Theunis" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Frans A. Theunis".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Frans A. Theunis" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Frans A. Theunis".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Frans A. Theunis
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Frans A. Theunis
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Peter Frans A. Theunis
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Frans A. Theunis
Numéro de publication: HR02-1005905187, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Rivero AG, in Schaffhausen, CHE-463.077.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Thomas Peter, von Winterthur, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theunis, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wächter, Stephan, von Remigen, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005776343, Registre du commerce Schwyz, (130)
WhatsNext GmbH, bisher in Risch, CHE-412.874.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386484).
Statutenänderung:
14.06.2023.
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
Siegwartstrasse 3, 6403 Küssnacht am Rigi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theunis, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Risch].
Numéro de publication: HR01-1005386484, Registre du commerce Zoug, (170)
WhatsNext GmbH, in Risch, CHE-412.874.634, Rigiweg 13, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, vornehmlich im IT-Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 22.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Theunis, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.