Christian Thernøe
domicilié à Lachen, de Danemark Mandats actifs: BASE life science AG Connecté à: Martin Woergaard Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Thernøe" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Thernøe".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Thernøe" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Thernøe".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Thernøe
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Thernøe
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Christian Thernøe
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Thernøe
Numéro de publication: HR02-1006093704, Registre du commerce Zoug, (170)
BASE life science AG, in Baar, CHE-323.680.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dziegiel, Jacob Bo Hanefeld, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thernøe, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005677744, Registre du commerce Zoug, (170)
BASE life science AG, in Baar, CHE-323.680.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005515074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rolvung, Christine, dänische Staatsangehörige, in Kopenhagen (DK), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann-Danioth, Karin, von Andermatt, in Root, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woergaard, Martin, dänischer Staatsangehöriger, in Virum (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Morreale, Luca, von Granges-Paccot, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thernøe, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005511351, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
NNIT Switzerland AG, in Basel, CHE-114.517.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019250).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der prime4services Switzerland GmbH, in Zuzwil (CHE- CHE-487.061.394), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 204'968.14 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 136'171.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Claus Middelboe, dänischer Staatsangehöriger, in Greve (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goetsch, Peter, von Steckborn, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thernoe, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geschke, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].