Ndue Thaqi
domicilié à Küsnacht, de Küsnacht (ZH) Mandats actifs: Café Piccolino Ndue Thaqi GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ndue Thaqi" à jour.Vous suivez maintenant "Ndue Thaqi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ndue Thaqi" à jour.Vous suivez maintenant "Ndue Thaqi".
|
|
Ndue Thaqi
domicilié à Arth, de Kosovo Mandats actifs: Brentex AG, Baubig AG Connecté à: Fatos Krasniqi, Fatos Krasniqi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ndue Thaqi" à jour.Vous suivez maintenant "Ndue Thaqi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ndue Thaqi" à jour.Vous suivez maintenant "Ndue Thaqi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ndue Thaqi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ndue Thaqi
Administration des restaurants
Fourniture de services informatiques
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Administration des restaurants
Fourniture de services informatiques
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Personnes privées avec le nom Ndue Thaqi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ndue Thaqi
Numéro de publication: HR02-1006078109, Registre du commerce Schwyz, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006040082).
Statutenänderung:
28.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 175'113.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 152'589.55 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Brentex AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Niederbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006040082, Registre du commerce Schwyz, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderkum, Thomas, von Kriens, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005793422, Registre du commerce Schwyz, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Inderkum, Thomas, von Kriens, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.