Francesco Tedesco
domicilié à Littau, de Italie Mandats actifs: Mondo Magico Connecté à: Fatima Romero Ruiz, Anja Otto-Winkler, Ursulina Hermann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Francesco Tedesco" à jour.Vous suivez maintenant "Francesco Tedesco".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Francesco Tedesco" à jour.Vous suivez maintenant "Francesco Tedesco".
|
|
Francesco Tedesco
domicilié à Bodio TI, de Italie Mandats actifs: Voda Technik GmbH, balneo haustech GmbH et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Francesco Tedesco" à jour.Vous suivez maintenant "Francesco Tedesco".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Francesco Tedesco" à jour.Vous suivez maintenant "Francesco Tedesco".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Francesco Tedesco
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Francesco Tedesco
Autres activités sociales
Autres travaux de construction
Autres activités sociales
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Francesco Tedesco
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Francesco Tedesco
Numéro de publication: HR02-1006083222, Registre du commerce Argovie, (400)
Voda Technik GmbH, bisher in Zürich, CHE-340.545.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2024, Publ. 1006017389).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Stetten (AG).
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 3, 5608 Stetten AG.
Zweck neu:
Erbringung, Koordination, Planung und Ausführung von Handwerksdienstleistungen, insbesondere Sanitär- und Heizungsinstallationen sowie Handel mit damit zusammenhängenden Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tedesco, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bodio, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1006017389, Registre du commerce Zurich, (20)
Voda Technik GmbH, in Zürich, CHE-340.545.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefanovic, Robert, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tedesco, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bodio, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005649194, Registre du commerce Zurich, (20)
Balneo GmbH, in Zürich, CHE-492.733.176, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440296).
Statutenänderung:
29.11.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Bachs.
Domizil neu:
Sternenstrasse 30, 8164 Bachs.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung, Koordination, Planung und Ausführung von Handwerksleistungen, insbesondere im Haustechnikbereich, namentlich in den Bereichen Heizung und Sanitäre sowie Handel mit damit zusammenhängenden Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefanovic, Robert, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tedesco, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bodio, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.