Kirsti Irene Tavast
domicilié à Zürich, de Finlande Mandats actifs: Ermatt AG Connecté à: Pekka Antero Pylkäs Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kirsti Irene Tavast" à jour.Vous suivez maintenant "Kirsti Irene Tavast".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kirsti Irene Tavast" à jour.Vous suivez maintenant "Kirsti Irene Tavast".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kirsti Irene Tavast
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kirsti Irene Tavast
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Kirsti Irene Tavast
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kirsti Irene Tavast
Numéro de publication: 1745915, Registre du commerce Zurich, (20)
Ermatt AG, in Zürich, CHE-111.714.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 21, Publ. 4658354).
Statutenänderung:
12.09.2014.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 97, 8152 Glattbrugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinnen, Werner, von Rümlang, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tavast, Kirsti Irene, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3461068, Registre du commerce Berne, (36)
Remp Nippon AG, in Oberdiessbach, CH-035.3.029.325-9, Handel mit und Vertrieb und Unterhalt von Anlagen, Maschinen und Software im Bereich Robotik, Laborautomatisation usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2005, S. 3, Publ. 3012942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulfer, Stefan, von Rüeggisberg, in Trimstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tavast, Kirsti, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2782240, Registre du commerce Zurich, (20)
Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CH-020.3.916.776-1, Betrieb einer Maschinenfabrik und Handelsunternehmung in Winterthur und an anderen Orten, Erwerb von und Handel mit Patenten, Muster- und Modellrechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2004, S. 21, Publ. 2492020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Kurt, von Winterthur, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tavast, Kirsti, finnische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arzethauser, Martin, von Bilten, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soland, Willy, von Reinach AG, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Eggenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Etzold, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keefer, Jacqueline, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Colle, Piergiacomo, von Schaffhausen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gabriel, Marcel, von Grosswangen, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minder, Peter, von Auswil, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sauter, Christian, von Flurlingen, in Flurlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.