Gabriel Tannò
domicilié à Thusis, de Vaz/Obervaz Mandats actifs: WETA digital solutions AG Connecté à: Christian Karl Rathgeb, Luca Tronca, Carlo Tanno et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriel Tannò" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriel Tannò".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriel Tannò" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriel Tannò".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gabriel Tannò
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gabriel Tannò
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Gabriel Tannò
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gabriel Tannò
Numéro de publication: 4414007, Registre du commerce Grisons, (350)
Weta Radio & Fernseh AG, in Thusis, CHE-107.058.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Carlo, von Vaz/Obervaz, in Scharans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Tannò, Daniela, von Vaz/Obervaz, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tannò, Gabriel, von Vaz/Obervaz, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fiduciar Treuhand AG Chur (CHE-101.840.807), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Fiduciar Treuhand AG Chur].
Numéro de publication: 7111318, Registre du commerce Grisons, (350)
Teleprimo AG, in Landquart, CH-350.3.008.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 11, Publ. 5532300).
Firma neu:
Teleprimo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.03.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Weta Radio & Fernseh AG, Neudorfstrasse 11, 7430 Thusis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devonas, Mitgel, von Salouf, in Salouf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tannò, Gabriel, von Vaz/Obervaz, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Daniela, von Vaz/Obervaz, in Paspels, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6752198, Registre du commerce Grisons, (350)
Weta Radio & Fernseh AG, in Thusis, CH-350.3.005.156-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.1998, S. 5735).
Statutenänderung:
27.06.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Calanda Radio + Fernseh AG, in Chur (CH-350.3.004.650-1), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2012 und Bilanz per 01.01.2012. Aktiven von CHF 609'791.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 523'017.03 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 50'000.00 erhöht. Der Alleinaktionär der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, die Installation und die Reparatur von Unterhaltungselektronik, Telekommunikation sowie Antennenanlagen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail. Oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tannò-Camenisch, Rezia, von Vaz/Obervaz, in Scharans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Carlo, von Vaz/Obervaz, in Scharans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tannò, Gabriel, von Vaz/Obervaz, in Thusis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tronca, Luca, von Filisur, in Thusis, mit Kollektivprokura zu zweien.