Daniel Tannò
domicilié à Chur, de Vaz/Obervaz Mandats actifs: GSE Global Sourcing & Engineering GmbH Connecté à: Margrit Tannò-Dahli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Tannò" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Tannò".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Tannò" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Tannò".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Tannò
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Tannò
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Daniel Tannò
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Tannò
Numéro de publication: HR01-1006123560, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sozialpädagogische Wohnheime Luzern (SpWL), in Luzern, CHE-162.410.229, Maihofstrasse 41, 6004 Luzern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2024.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Führung sozialpädagogischer Wohngruppen im Kanton Luzern zur Betreuung verhaltensschwieriger Jugendlicher.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Leistungsabgeltungen von Bund, Kantonen, Gemeinden;
Betriebserträge;
Spenden.
Eingetragene Personen:
Amgarten, Regula, von Lungern, in Luzern, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanno, Daniela, von Domleschg, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann Blättler, Bruno Peter, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Anna Lisa, von Reiden, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wandeler-Wüest, Karin, von Beromünster, in Schenkon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanini, Catia, von Bregaglia, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4414007, Registre du commerce Grisons, (350)
Weta Radio & Fernseh AG, in Thusis, CHE-107.058.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Carlo, von Vaz/Obervaz, in Scharans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Tannò, Daniela, von Vaz/Obervaz, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tannò, Gabriel, von Vaz/Obervaz, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fiduciar Treuhand AG Chur (CHE-101.840.807), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Fiduciar Treuhand AG Chur].
Numéro de publication: 7111318, Registre du commerce Grisons, (350)
Teleprimo AG, in Landquart, CH-350.3.008.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 11, Publ. 5532300).
Firma neu:
Teleprimo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.03.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Weta Radio & Fernseh AG, Neudorfstrasse 11, 7430 Thusis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devonas, Mitgel, von Salouf, in Salouf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tannò, Gabriel, von Vaz/Obervaz, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Daniela, von Vaz/Obervaz, in Paspels, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].