Heidi Sutter
domicilié à Riehen, de Basel Mandats actifs: Backyard Fashion Heidi Sutter Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Sutter" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Sutter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Sutter" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Sutter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heidi Sutter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heidi Sutter
Commerce des vêtements
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Heidi Sutter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heidi Sutter
Numéro de publication: 1296695, Registre du commerce Argovie, (400)
Versino GmbH, bisher in Büren an der Aare, CHE-113.615.387, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6497180).
Gründungsstatuten:
26.04.2007.
Statutenänderung:
09.01.2014.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o Stefan Semela, Zürcherstrasse 25, 5402 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Heidi, von Stein AG, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thommen, Max, von Bubendorf, in Wenslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Steiner, Michael, von Thunstetten, in Studen BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Sutter, Erich, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Versino AG, in Altötting (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Hölzl, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Neuötting (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Semela, Stefan, von Spreitenbach, in Obersiggenthal, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5426436, Registre du commerce Berne, (36)
Versino GmbH, in Büren an der Aare, CH-073.4.017.882-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2007, S. 3, Publ. 3928964).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Heidi, von Stein AG, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Michael, von Thunstetten, in Studen BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, Max, von Bubendorf, in Wenslingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Versino AG, in Altötting (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Sutter, Erich, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3163666, Registre du commerce Zurich, (20)
Peter Büchel AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.904.353-6, Armierungs- und sonstige Bauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 25, Publ. 2574082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Heidi, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rutishauser, Werner, von Langrickenbach, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Peter, von Rüthi, in Gossau SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Keller, Roger, von Hottwil, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göl, Reyhan, von Gaiserwald, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.