Christian Sulzberger
domicilié à Stans, de Winterthur Mandats actifs: Molki Stans AG, fro.homage AG Connecté à: Axel Johannes Nikos Dippold, Axel Johannes Nikos Dippold Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Sulzberger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Sulzberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Sulzberger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Sulzberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Sulzberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Sulzberger
Production des comestibles
Commerce de produits alimentaires
Production des comestibles
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Christian Sulzberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Sulzberger
Numéro de publication: HR02-1004808786, Registre du commerce Nidwald, (150)
Barmettler Molkerei AG, in Stans, CHE-106.900.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, S.0, Publ. 6696124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Josef, von Ennetmoos, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Barmettler-Peyer, Daniela, von Ennetmoos, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dippold, Axel Johannes Nikos, von Basel, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sulzberger, Christian, von Winterthur, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004793528, Registre du commerce Nidwald, (150)
fro.homage AG, bisher in Basel, CHE-157.965.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459699).
Statutenänderung:
19.12.2019.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Schmiedgasse 9, 6370 Stans.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Christian, von Winterthur, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numéro de publication: 2459699, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
fro.homage AG, in Basel, CHE-157.965.585, Friedrichstr. 5, 4055 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.10.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie Verarbeitung von Käse und anderen Lebensmitteln und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sulzberger, Christian, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.