Peter Stüssi-Elmer
domicilié à Rüti GL, de Glarus Süd et Glarus Mandats actifs: Stiftung Alp Vorderdurnachtal, Stiftung Alp Bodmen Connecté à: Mathias Schuler, Alfred Schindler, Eugen Streiff-Dürst et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Stüssi-Elmer" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Stüssi-Elmer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Stüssi-Elmer" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Stüssi-Elmer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Stüssi-Elmer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Stüssi-Elmer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Peter Stüssi-Elmer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Stüssi-Elmer
Numéro de publication: 1234895, Registre du commerce Glaris, (160)
Interessengemeinschaft Skilift Huob Genossenschaft, in Glarus Süd, CHE-100.655.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156462).
Firma neu:
Interessengemeinschaft Skilift Huob Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.10.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o UMBERG TREUHAND AG , Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rast-Schuler, Maya, von Glarus Nord und Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi-Elmer, Peter, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhyner-Frasson, Rolf, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kundert-Schuler, Fridolin, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Liquidatorin [bisher: Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung];
Staiger-Bertschi, Denise, von Glarus Süd und Kreuzlingen, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Liquidatorin [bisher: Mitglied und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051)[CH-160.3.003.084-6], in Glarus, Liquidatorin.
Numéro de publication: 6157054, Registre du commerce Glaris, (160)
Milchgenossenschaft Rüti GL, in Rüti GL, CH-160.5.002.630-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2004, S. 8, Publ. 2452014).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler-Schiesser, Mathias, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Vizepräsidenten und Aktuar [bisher:von Braunwald und Rüti GL, in Rüti GL];
Kundert, Fridolin Mathias, 1966, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Präsidenten [bisher:von Rüti GL und Luchsingen, in Rüti GL];
Stüssi-Elmer, Peter, von Glarus Süd und Glarus, in Rüti GL (Glarus Süd), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten und Aktuar [bisher:von Rüti GL und Riedern, in Rüti GL].
Numéro de publication: 6156462, Registre du commerce Glaris, (160)
Interessengemeinschaft Skilift Huob, in Rüti GL, CH-160.5.002.591-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2007, S. 5, Publ. 3945284).
Firma neu:
Interessengemeinschaft Skilift Huob Genossenschaft .
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast-Schuler, Maya, von Glarus Nord und Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Näfels und Rüti GL, in Rüti GL];
Kundert-Schuler, Fridolin, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Rüti GL und Luchsingen, in Rüti GL];
Stüssi-Elmer, Peter, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Rüti GL, in Rüti GL];
Staiger-Bertschi, Denise, von Glarus Süd und Kreuzlingen, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Rüti GL, in Rüti GL];
Rhyner-Frasson, Rolf, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Elm, in Rüti GL].