Monika Stuber
domicilié à Lohn-Ammannsegg, de Buchegg Mandats actifs: Bernhard Stuber Service GmbH Connecté à: Bernhard Stuber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Stuber" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Stuber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Stuber" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Stuber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Monika Stuber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Monika Stuber
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Monika Stuber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Monika Stuber
Numéro de publication: HR02-1005128048, Registre du commerce Berne, (36)
Bank Julius Bär & Co. AG, in Bern, CHE-456.328.785, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803624).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Thomas, von Huttwil, in Rubigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügi, Thomas, von Niederbipp, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Monika, von Dallenwil, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agra, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Peyer, Adrian, von Willisau, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 3587359, Registre du commerce Soleure, (241)
Bernhard Stuber Service GmbH, in Lohn-Ammannsegg, CHE-222.865.268, Stammbachstrasse 117, 4573 Lohn-Ammannsegg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2017.
Zweck:
Service, Reparatur, Montage und Verkauf von Heizsystemen und Brennern. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Stuber Service', in Lohn-Ammannsegg, gemäss Vertrag vom 13.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 149'788.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'580.18, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 110'208.47 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 13.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stuber, Bernhard, von Buchegg, in Lohn-Ammannsegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stuber, Monika, von Buchegg, in Lohn-Ammannsegg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2477785, Registre du commerce Berne, (36)
Bank Julius Bär & Co. AG, in Bern, CHE-456.328.785, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2435091).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Alfred, von Riedholz, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marx-Lauber, Rosmarie, von Adelboden, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Curty, Arno, von St. Ursen, in Kleinbösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Monika, von Dallenwil, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Odermatt, Monika, in Urtenen-Schönbühl].