Konrad Stritt
domicilié à Ingenbohl, de Allemagne Mandats actifs: BG Ingénieurs Conseils SA Connecté à: Carel Reinhardus, Adrien Yan Ghislain Motte, Fabien Jean Abel Depenne et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Konrad Stritt" à jour.Vous suivez maintenant "Konrad Stritt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Konrad Stritt" à jour.Vous suivez maintenant "Konrad Stritt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Konrad Stritt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Konrad Stritt
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Konrad Stritt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Konrad Stritt
Numéro de publication: 6763446, Registre du commerce Zoug, (170)
ARP André Rotzetter + Partner AG, Ingenieure und Planer, in Baar, CH-170.3.006.553-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6491112).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARP André Rotzetter + Partner Zürich AG, Ingenieure und Planer, in Zürich (CH-020.3.024.973-0), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2012 und Bilanz per 31.03.2012. Aktiven von CHF 2'591'968.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'434'091.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARP André Rotzetter + Partner Schwyz AG, Ingenieure und Planer, in Schwyz (CH-130.4.011.389-6), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2012 und Bilanz per 31.03.2012. Aktiven von CHF 2'008'051.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'366'929.02 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
ARP Ingenieure und Berater AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hufschmid, Peter, von Diegten, in Spiegel bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Aarburg, Josef, von Genève und Kaltbrunn, in Gümligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotzetter, André, von Fribourg und Zug, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chaix, Olivier François, von Genève, in Satigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neff, Pius Bruno, von Appenzell, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rozier, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Heinz, von Muotathal, in Schwyz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Marc, von Eriswil, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz];
Stritt, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettling, Peter, von Lauerz, in Lauerz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwengeler, Roland, von Winterthur, in Bubikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Michel, von Werthenstein, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldispühl-Korner, Andrea, von Willisau, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6485336, Registre du commerce Schwyz, (130)
ARP André Rotzetter + Partner Schwyz AG, Ingenieure und Planer, in Schwyz, CH-130.4.011.389-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, S. 0, Publ. 6292040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Hugo, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brentini, Jean-Claude, von Campello, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallati, Franz Josef, von Glarus Nord, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Ralf, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritt, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Brunnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rotzetter, André, von Fribourg und Zug, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Fribourg, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bisang, Peter, von Eschenbach LU, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Suter, Heinz, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muotathal, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].