Marc Strässler
domicilié à Staufen, de Wil (ZH) Mandats actifs: Schweizerische Mobiliar Risk Engineering AG Connecté à: Thomas Schärer, Renato Morelli, Patrik Linder et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Strässler" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Strässler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Strässler" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Strässler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Strässler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Strässler
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Marc Strässler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Strässler
Numéro de publication: HR02-1005355618, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Nobixus GmbH, bisher in Thalwil, CHE-392.913.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594391).
Statutenänderung:
07.12.2021.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Pflichten neu:
Die statutarischen Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte wurden gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässler, Marco, von Winterthur, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Micha Michael, von Herisau, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1004594391, Registre du commerce Zurich, (20)
Nobixus GmbH (Nobixus Sàrl) (Nobixus Sagl) (Nobixus Ltd liab Co), in Thalwil, CHE-392.913.708, Im Isisbüel 1, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2019.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art und Betrieb von Onlineshops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Strässler, Marco, von Winterthur, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2477767, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Normen-Vereinigung SNV, in Winterthur, CHE-103.143.725, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caccia, Fulvio, von Cadenazzo, in Camorino, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Homberger, Dr. Hans Peter, von Winterthur, in Rüdlingen, Delegierter des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässler, Marcel, von Winterthur, in Oberstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Peter, von Burgdorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Custodero, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.