Nicolas Stork
domicilié à Tavannes, de Mont-Tramelan Mandats actifs: Geotest AG, Terre AG Connecté à: Andreas Kunzmann, Emanuel Huber, Markus Niederer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Stork" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Stork".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Stork" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Stork".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicolas Stork
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicolas Stork
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Nicolas Stork
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicolas Stork
Numéro de publication: HR02-1005558300, Registre du commerce Berne, (36)
Geotest AG, in Zollikofen, CHE-106.009.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Randolf, von Binningen, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Daniel, von Zollikon, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kunzmann, Andreas Dr., von Gais, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stork, Nicolas, von Mont-Tramelan, in Tavannes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Birgit Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005519874, Registre du commerce Argovie, (400)
Terre AG, in Muhen, CHE-106.654.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005416025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brinkmann, René, von Zurzach, in Vechigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Daniel, von Sursee, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stork, Nicolas, von Mont-Tramelan, in Tavannes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004802437, Registre du commerce Schwyz, (130)
UNIVERSA Bau Umwelt Rohstoffe AG, in Wollerau, CHE-100.529.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, S.0, Publ. 2566993). Gemäss Erklärung vom 20.12.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metry, Erich, von Albinen und Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stork, Nicolas, von Mont-Tramelan, in Tavannes, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntli, Peter, von Buchs (SG), in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handke, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rapperswil (SG), in Zizers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vieli, Kurt, von Vals, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goj, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.