René K. Stössel
domicilié à Uitikon Waldegg, de Weesen Mandats actifs: Rikag Pneu-Service AG, Camorex AG Connecté à: Kevin Bischofberger, Susi Maria Berta Heller-Meli, Kevin Bischofberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René K. Stössel" à jour.Vous suivez maintenant "René K. Stössel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René K. Stössel" à jour.Vous suivez maintenant "René K. Stössel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René K. Stössel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René K. Stössel
Commerce d’accessoires automobiles
Commerce d’accessoires automobiles
Personnes privées avec le nom René K. Stössel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René K. Stössel
Numéro de publication: 3508831, Registre du commerce Zurich, (20)
Rikag Pneu-Service AG, in Oberengstringen, CHE-106.147.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 24, Publ. 6035136).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, René, von Weesen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stössel, Karl, von Weesen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)];
Dill, Andreas, von Arisdorf, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller-Meli, Susi Maria Berta, von Zürich, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1714277, Registre du commerce Zurich, (20)
9months GmbH, in Uitikon, CHE-113.335.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2012, Publ. 6946480).
Statutenänderung:
28.08.2014.
Sitz neu:
Kilchberg ZH.
Domizil neu:
Schoorenstrasse 37, 8802 Kilchberg ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stössel, René, von Weesen, in Uitikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Nicole, von Basel und Weesen, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uitikon].
Numéro de publication: 5646730, Registre du commerce Zurich, (20)
Hydrodyn AG, in Zürich, CH-020.3.912.460-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1999, S. 4082).
Firma neu:
Hydrodyn AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.04.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slongo, Dr. Bruno, von Wila, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stössel, René, von Weesen, in Birmensdorf ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moosmann, Willy, von Wileroltigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].