François Stieger
domicilié à Bougy-Villars, de Basel Mandats actifs: GradeSens SA, Panoptic SA Connecté à: François Rodolphe Sugnaux, Yvan Jacquat, Joseph El Hayek et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "François Stieger" à jour.Vous suivez maintenant "François Stieger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "François Stieger" à jour.Vous suivez maintenant "François Stieger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de François Stieger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de François Stieger
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Fourniture de services informatiques
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom François Stieger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: François Stieger
Numéro de publication: HR02-1005865265, Registre du commerce Berne, (36)
EAPOSYS SA, à Biel/Bienne, CHE-231.891.856, société anonyme (No. FOSC 71 du 13.04.2023, Publ. 1005722563).
Modification des statuts:
12.10.2023.
Nouveau capital-actions:
CHF 127'889.00 [précédemment: CHF 125'435.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 127'889.00 [précédemment: CHF 125'435.00].
Nouvelles actions:
127'889 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 125'435 actions nominatives de CHF 1.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions dans la limite de la marge de fluctuation du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stieger, François, de Basel, à Bougy-Villars, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005722563, Registre du commerce Berne, (36)
EAPOSYS SA, à Biel/Bienne, CHE-231.891.856, société anonyme (No. FOSC 221 du 14.11.2022, Publ. 1005603151).
Modification des statuts:
22.03.2023. [Suppression de la disposition statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du09.03.2021 suite à l'expiration du délai.] [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 09.03.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 22.03.2023. Pour les détails, voir les statuts. [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 09.03.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. Marge de fluctuation du capital;
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par tous moyens écrits aux adresses inscrites (y compris adresse électronique) sur le registre des actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Stieger, François, de Basel, à Bougy-Villars, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2450099, Registre du commerce Valais, (626)
OASIS Aerospace Technologies Sàrl, à Arbaz, CHE-190.824.694, Route de Prozerbou 80, 1974 Arbaz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
07.10.2015.
But:
La recherche, la création, le développement et la commercialisation de tous systèmes informatiques et électroniques dans le domaine de la physique, de la science, de la technologie, de l'aéronautique, de l'industrie, du cinéma, des arts et des médias (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Stieger, François, de Basel, à Bougy-Villars, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Osen, Karl, ressortissant norvégien, à Arbaz, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 07.10.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.