Dragan Stanojevic
domicilié à Zürich, de Serbie Mandats actifs: R&S Umbau und Bodenbeläge GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dragan Stanojevic" à jour.Vous suivez maintenant "Dragan Stanojevic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dragan Stanojevic" à jour.Vous suivez maintenant "Dragan Stanojevic".
|
|
Dragan Stanojevic
domicilié à Au, de Autriche Mandats actifs: Massimo's Palace GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dragan Stanojevic" à jour.Vous suivez maintenant "Dragan Stanojevic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dragan Stanojevic" à jour.Vous suivez maintenant "Dragan Stanojevic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dragan Stanojevic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dragan Stanojevic
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Exploiter des discothèques
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Exploiter des discothèques
Personnes privées avec le nom Dragan Stanojevic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dragan Stanojevic
Numéro de publication: HR02-1005901383, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Moon-Studios GmbH, in Au (SG), CHE-394.479.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, S.0, Publ. 6281332).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Firma neu:
Massimo's Palace GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Unterhaltungs-, Gastronomie- und Wellness-Betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facchinelli, Daniel, von Steinach, in Rorschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanojevic, Dragan, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005262330, Registre du commerce Zurich, (20)
R&S Umbau und Bodenbeläge GmbH, in Zürich, CHE-165.952.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radunovic, Jovan, serbischer Staatsangehöriger, in Dielsdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanojevic, Dragan, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004927374, Registre du commerce Zurich, (20)
R&S Umbau und Bodenbeläge GmbH, in Zürich, CHE-165.952.739, Leimgrübelstrasse 12, 8052 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich von Umbauten und Renovationen, Bodenbelägen aller Art sowie Maler- und Reinigungsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stanojevic, Dragan, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Radunovic, Jovan, serbischer Staatsangehöriger, in Dielsdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.