Hans Jörg Stalder
domicilié à Hasle LU, de Hasle (LU) Mandats actifs: Stalder Bestattungen Connecté à: Pia Stalder-Durrer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Jörg Stalder" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Jörg Stalder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Jörg Stalder" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Jörg Stalder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Jörg Stalder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Jörg Stalder
Pompes funèbres
Pompes funèbres
Personnes privées avec le nom Hans Jörg Stalder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Jörg Stalder
Numéro de publication: 1503871, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft für Jungviehsömmerung Schönalp, in Herrliberg, CHE-102.383.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Verena, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Hans Jörgen, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hauser, Andreas, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 7097672, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft für Jungviehsömmerung Schönalp, in Herrliberg, CH-020.5.900.629-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 32, Publ. 5388416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freitag, Hans, von Herrliberg, in Herrliberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Martin, von Herrliberg, in Herrliberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Stalder, Hans Jörgen, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4933938, Registre du commerce Zurich, (20)
Fleckviehzucht-Genossenschaft Herrliberg-Meilen, in Herrliberg, CH-020.5.900.409-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2004, S. 19, Publ. 2283628).
Firma neu:
Fleckviehzucht-Genossenschaft Herrliberg-Meilen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Hans, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyr, Christian, von Zürich, in Männedorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupferschmid, Alfred, von Sumiswald, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Hans Jörgen, von Herrliberg, in Herrliberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].