Rudolf Stadelmann
domicilié à Malters, de Elgg Mandats actifs: ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz Connecté à: Franco Luigi Chicherio, Daniel Paul Anton Wyler, Christoph Lang et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Stadelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Stadelmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Stadelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Stadelmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Stadelmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Stadelmann
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Rudolf Stadelmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Stadelmann
Numéro de publication: HR02-1004957628, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft zusammen-h-alt, in Winterthur, CHE-116.183.869, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719233).
Domizil neu:
Tössfeldstrasse 23, 8400 Winterthur. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Anton, von Horw, in Hittnau, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Rudolf, von Elgg, in Hittnau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Heinrich, von Schöftland, in Winterthur, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiss, Elsbeth, von Sins, in Winterthur, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinau];
Hürlimann, Ursula, von Walchwil, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amlikon-Bissegg];
Mc Cammon, Rita, von Küssnacht (SZ), in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3707177, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft zusammen-h-alt, in Winterthur, CHE-116.183.869, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hajnoczky, Peter, von Zürich, in Hettlingen, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Elsbeth, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Peter, von Winterthur, in Märstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Anton, von Horw, in Hittnau, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burgos, Maria del Carmen, von Zofingen, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Rudolf, von Elgg, in Hittnau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zäh, Alex, von Basel, in Bonstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1749159, Registre du commerce Lucerne, (100)
ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz, in Horw, CHE-112.309.137, Verein (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küchler, Willy, von Alpnach, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Ivo, von Hittnau, in Steinhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Rudolf, von Elgg, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Ralf, von Dachsen, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zeidler, Sven Erik, von Landiswil, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Böhm, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichmuth, Ruedi, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Medici, Marzio, von Mendrisio, in Bürglen UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].