Christian Spring
domicilié à Rorbas, de Zürich et Schüpfen Mandats actifs: Spring Automobile Connecté à: Marino Spring Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Spring" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Spring".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Spring" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Spring".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Spring
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Spring
Commerce de véhicules
Commerce de véhicules
Personnes privées avec le nom Christian Spring
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Spring
Numéro de publication: HR02-1005676001, Registre du commerce Jura, (670)
Banque Raiffeisen du Val-Terbi société coopérative, à Val Terbi, CHE-105.801.172, société coopérative (No. FOSC 8 du 12.01.2023, Publ. 1005651254).
Modification des statuts:
20.04.2022. [Statuts modifiés le 20.04.2022 sur des points non soumis à publication.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spring, Christian, de Schüpfen, à Vicques (Val Terbi), membre de la direction, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005288348, Registre du commerce Jura, (670)
Banque Raiffeisen du Val-Terbi société coopérative, à Val Terbi, CHE-105.801.172, société coopérative (No. FOSC 147 du 02.08.2021, Publ. 1005263167).
Inscription ou modification de personne(s):
Schaffner, Sébastien Jean Michel, de Clos du Doubs, à Boécourt, président de la direction, avec signature collective à deux;
Spring, Christian, de Schüpfen, à Vicques (Val Terbi), membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: président de la direction, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR01-1005286825, Registre du commerce Zoug, (170)
Qore Invest AG (Qore Invest SA) (Qore Invest Ltd), in Baar, CHE-173.356.775, Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Immobiliensektor und Immobilienfinanzierungsbereich, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, das Halten, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Telefax) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bisang, Louis Raymond, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spring, Christian Oliver, von Vechigen, in Hongkong (HK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift.