Heinz Spillmann
domicilié à Hedingen, de Hedingen Mandats actifs: Milchproduzenten-Genossenschaft Hedingen Connecté à: Hans Rinderknecht, Jakob Steinbrüchel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Spillmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Spillmann".
|
|
Heinz Spillmann
domicilié à Dübendorf, de Zürich Mandats actifs: Personalfürsorgestiftung der Firma H. Spillmann, Drogerie am Lindenplatz, Dübendorf Connecté à: Kurt Beiner, Gerhard Spillmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Spillmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Spillmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Spillmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Spillmann
Production des comestibles
BranchCode_n/a
Production des comestibles
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Heinz Spillmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Spillmann
Numéro de publication: HR02-1005141212, Registre du commerce Argovie, (400)
Verena Spillmann GmbH, in Erlinsbach (AG), CHE-108.049.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S.3, Publ. 4922232).
Firma neu:
Verena Spillmann GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Verena Spillmann, Rütmattstrasse 14, 5004 Aarau Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Heinz, von Villnachern, in Erlinsbach AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Verena, von Villnachern, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Erlinsbach AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004909316, Registre du commerce Uri, (120)
Spillmann Informatik GmbH, bisher in Erlinsbach (AG), CHE-106.323.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820660).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Sitz neu:
Schattdorf.
Domizil neu:
Industriezone Rynächt/ Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im gesamten Umfeld der Informatik und Unternehmensorganisation, insbesondere Consulting, Coaching und Programmierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, und sie kann alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Heinz, von Villnachern, in Erlinsbach (AG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Verena, von Villnachern, in Erlinsbach, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Johannes, von Bürglen (UR), in Steinerberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004820660, Registre du commerce Argovie, (400)
Spillmann Informatik GmbH, in Erlinsbach (AG), CHE-106.323.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629646).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sisag Holding AG (CHE-105.738.585), in Schattdorf, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spillmann, Heinz, von Villnachern, in Erlinsbach (AG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Buob, Klemens, von Kriens, in Kerns, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Johannes, von Bürglen (UR), in Steinerberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.