Hubert Spiess
domicilié à Zürich, de Autriche Mandats actifs: spock productions GmbH Connecté à: Erich Vock Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hubert Spiess" à jour.Vous suivez maintenant "Hubert Spiess".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hubert Spiess" à jour.Vous suivez maintenant "Hubert Spiess".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hubert Spiess
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hubert Spiess
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Personnes privées avec le nom Hubert Spiess
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hubert Spiess
Numéro de publication: HR02-1006080379, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Märchenbühne GmbH, in Zürich, CHE-113.222.510, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S.35, Publ. 4837630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vock, Erich, von Wohlen AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spiess, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fattini, Ramona, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4950716, Registre du commerce Zurich, (20)
spock productions GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.094-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 18, Publ. 3591642).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Domizil neu:
Zurlindenstrasse 215a, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Produzieren von Kulturveranstaltungen, insbesondere Theatervorführungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Vock, Erich, von Wohlen AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Numéro de publication: 4837630, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Märchenbühne GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.165-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 18, Publ. 3611560).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Domizil neu:
Zurlindenstrasse 215a, 8003 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Vock, Erich, von Wohlen AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].