Marc Spalinger
domicilié à Dielsdorf, de Marthalen Mandats actifs: Keramiksupport, Marc Spalinger Connecté à: Karin Willaredt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Spalinger" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Spalinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Spalinger" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Spalinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Spalinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Spalinger
Production de verre et céramique
Production de verre et céramique
Personnes privées avec le nom Marc Spalinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Spalinger
Numéro de publication: HR02-1004803450, Registre du commerce Zurich, (20)
Maerki Baumann & Co. AG, in Zürich, CHE-101.015.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emme, Sven-Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutmacher, Ora, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli-Tironi, Dagmara, von Adlikon, in Männedorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Gerard, von Wittnau, in Baar, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Patricia, von Hüntwangen, in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Debrunner, Simone Pamela, von Thundorf, in Volketswil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mose-Lüscher, Monika, von Muhen, in Stallikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lüscher, Monika, in Rüschlikon];
Müller, Armin Anton, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sharma, Rajiv Roger, von Gebenstorf, in Baar, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Marcel, von Marthalen, in Feusisberg, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Philippe Roger, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 7061722, Registre du commerce Zurich, (20)
4tuna immoreal AG, in Zürich, CH-130.3.011.546-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 25, Publ. 5263760).
Statutenänderung:
25.01.2013.
Sitz neu:
Oetwil an der Limmat.
Domizil neu:
Reservoirstrasse 4, 8955 Oetwil an der Limmat.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Marcel, von Marthalen, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon].
Numéro de publication: 5263760, Registre du commerce Zurich, (20)
4tuna immoreal AG, bisher in Wollerau, CH-130.3.011.546-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2006, S. 9, Publ. 3502946).
Statutenänderung:
06.08.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Grubenstrasse 29, 8045 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bauherrenvertretung und Bauherrentreuhand für private Bauherren, Firmen, Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen und andere Rechtskörperschaften wie Bund, Kantone und Gemeinden, die Projektentwicklung und Promotion von Immobilienprojekten, Projektmanagement für die Erstellung von Gebäuden sowie Handel und Vermittlung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sie kann Grundstücke, Lizenzen und Patente im In- und Ausland vermitteln, erwerben, halten, verwalten und veräussern, sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weitere Adresse:
Mosstrasse 2, 6003 Luzern (wie bisher);
[Folgende Geschäftsstellen werden im Handelsregister gelöscht:] [bisher: Weitere Adresse: Grubenstrasse 29, 8045 Zürich.].Gemäss Erklärung vom 02.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spalinger-Lenzin, Ursula, von Marthalen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revdata Revisions- & Beratungs-AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Marcel, von Marthalen, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wollerau].