Volker Sigwarth
domicilié à Sisseln AG, de Allemagne Mandats actifs: SchmickSchmack.NoWorkS AG Connecté à: Fabienne Schmid Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Volker Sigwarth" à jour.Vous suivez maintenant "Volker Sigwarth".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Volker Sigwarth" à jour.Vous suivez maintenant "Volker Sigwarth".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Volker Sigwarth
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Volker Sigwarth
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Personnes privées avec le nom Volker Sigwarth
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Volker Sigwarth
Numéro de publication: HR02-1005886683, Registre du commerce Argovie, (400)
SchmickSchmack.NoWorkS GmbH, in Sisseln, CHE-185.371.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569999).
Statutenänderung:
08.11.2023. 08.11.2023. 08.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 1'000'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.11.2023 und Bilanz per 06.10.2023 mit Aktiven von CHF 1'064'266.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 930'700.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
SchmickSchmack.NoWorkS AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Kreation, Herstellung und Handel von Produkten aller Art sowie Durchführung von Events insbesondere im Bereich Kunst, Kunsthandwerk, Kultur und Sozialem;
tätigen von Finanzgeschäften und Finanzierungen aller Art, eingehen von Garantien und Bürgschaften sowie Handel mit Waren aller Art. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 08.11.2023 eine Forderung in der Höhe von CHF 880'000.00, wofür 880'000 Stammanteile zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Fabienne, von Grüningen, in Sisseln, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigwarth, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004658243, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Skan Holding AG, in Allschwil, CHE-113.334.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigwarth, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, von Zürich und Biel/Bienne, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoenen, Dr. Gert, von Bern und Reutigen, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plattner, Gregor, von Untervaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004658242, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Skan AG, in Allschwil, CHE-105.823.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4164477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, Thomas, von Untervaz, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigwarth, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Gregor, von Untervaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.