Alain Jean-Louis Siegrist
domicilié à Vevey, de Vevey Mandats actifs: Fondation Promojazz, GBT - for Better Oral Health SA et plus Connecté à: Pierre Starobinski, Cyrille Bugnon, Nicolas Neumann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alain Jean-Louis Siegrist" à jour.Vous suivez maintenant "Alain Jean-Louis Siegrist".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alain Jean-Louis Siegrist" à jour.Vous suivez maintenant "Alain Jean-Louis Siegrist".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alain Jean-Louis Siegrist
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alain Jean-Louis Siegrist
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Commerce de biens de consommation
Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Fabrication de composants électroniques
Fabrication d’autres appareils électriques
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Commerce de biens de consommation
Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Fabrication de composants électroniques
Fabrication d’autres appareils électriques
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Personnes privées avec le nom Alain Jean-Louis Siegrist
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alain Jean-Louis Siegrist
Numéro de publication: HR02-1005353159, Registre du commerce Zoug, (170)
EMS Electro Medical Systems Distribution AG, in Steinhausen, CHE-103.704.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Alain, von Vevey, in Vevey, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Prangins].
Numéro de publication: HR02-1005352703, Registre du commerce Jura, (670)
PRECI-DIP SA, à Delémont, CHE-101.865.718, société anonyme (No. FOSC 208 du 26.10.2020, Publ. 1005008447).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Daucourt, Jean-François, de Bressaucourt, à Delémont, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Siegrist, Alain Jean-Louis, de Vevey, à Vevey, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux [précédemment: Siegrist, Alain, à Prangins];
Pantet, Laurent Alain, de Chavornay, à St-Imier (Saint-Imier), avec procuration collective à deux;
Seeger, Jordan Didier, de Courroux, à Courtételle, avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005155846, Registre du commerce Jura, (670)
B.M. Services SA, à Delémont, CHE-112.271.813, société anonyme (No. FOSC 64 du 01.04.2021, Publ. 1005140418).
Modification des statuts:
16.04.2021.
Nouvelles actions:
5'000 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 5'000 actions au porteur de CHF 100.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Siegrist, Alain Jean-Louis, de Vevey, à Vevey, avec signature individuelle [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux].