Elisabeth Siegenthaler-Minder
domicilié à Schangnau, de Trub Mandats actifs: Elisabeth Siegenthaler Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Siegenthaler-Minder" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Siegenthaler-Minder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Siegenthaler-Minder" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Siegenthaler-Minder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elisabeth Siegenthaler-Minder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elisabeth Siegenthaler-Minder
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Elisabeth Siegenthaler-Minder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elisabeth Siegenthaler-Minder
Numéro de publication: 5551054, Registre du commerce Berne, (36)
Gasthof Löwen Schangnau GmbH, in Schangnau, CH-053.4.016.931-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 4, Publ. 5341570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler-Minder, Elisabeth, von Trub, in Schangnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler-Egli, Elsbeth, von Eggiwil, in Schangnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stettler, Andreas, von Eggiwil, in Schangnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5341570, Registre du commerce Berne, (36)
Gasthof Löwen Schangnau GmbH, in Schangnau, CH-053.4.016.931-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2004, S. 3, Publ. 2395872).
Statutenänderung:
03.11.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastwirtschaftsbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschlissen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaun, Michael, von Beatenberg, in Schangnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler-Minder, Elisabeth, von Trub, in Schangnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00].
Numéro de publication: 2395872, Registre du commerce Berne, (36)
Gasthof Löwen Schangnau GmbH, in Schangnau, CH-053.4.016.931-2, Gasthof Löwen, 6197 Schangnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2004.
Zweck:
Führung eines Gastwirtschaftsbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Gasthof zum Löwen, E. Siegenthaler' (CH-053.1.000.861-6), in Schangnau, gemäss Vertrag vom 19.07.2004 und Inventar per 01.01.2004 mit Aktiven von CHF 569'988.82 (inkl. Liegenschaft Schangnau-Grundbuchblatt Nr. 214) und Fremdkapital von CHF 332'942.10, wovon CHF 50'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und der Sacheinlegerin zudem CHF 187'046.72 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Siegenthaler-Minder, Elisabeth, von Trub, in Schangnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--;
Jaun, Michael, von Beatenberg, in Schangnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.