Christos Sgoumpopoulos
domicilié à Aradippou, de Grèce Mandats actifs: RW-Treuhand AG Connecté à: Marcus Altenburg Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christos Sgoumpopoulos" à jour.Vous suivez maintenant "Christos Sgoumpopoulos".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christos Sgoumpopoulos" à jour.Vous suivez maintenant "Christos Sgoumpopoulos".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christos Sgoumpopoulos
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christos Sgoumpopoulos
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Christos Sgoumpopoulos
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christos Sgoumpopoulos
Numéro de publication: HR02-1005888337, Registre du commerce Zurich, (20)
RW-Treuhand AG, bisher in Wettingen, CHE-102.827.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005390216).
Statutenänderung:
07.11.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RW-Treuhand SA) (RW-Treuhand Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Marcus Altenburg, Froschaugasse 5, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Betrieb eines Treuhandunternehmens sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen von Finanzen, Management, Forschungen und Investitionen und damit in Zusammenhang stehende Beratungsdienstleistungen, die keiner Bewilligung bedürfen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Rolf, von Wenslingen, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürge, Rolf, von Böztal, in Böztal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sgoumpopoulos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Aradippou (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Altenburg, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.