René Seydel
domicilié à Tägerwilen, de Gottlieben Mandats actifs: Seydel GmbH Malerservice Connecté à: Viola Seydel-Bosshard Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Seydel" à jour.Vous suivez maintenant "René Seydel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Seydel" à jour.Vous suivez maintenant "René Seydel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Seydel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Seydel
Peintre en bâtiment
Peintre en bâtiment
Personnes privées avec le nom René Seydel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Seydel
Numéro de publication: 7009004, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.750-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 19, Publ. 5045118).
Statutenänderung:
19.12.2012.
Firma neu:
Seydel GmbH Malerservice.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seydel, René, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 2276106, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in Kreuzlingen, Führen eines Malerbetriebes und Dienstleistungsunternehmen für alle Bereiche der Maltechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2000, S. 4936).
Statutenänderung:
17.05.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Rudolf, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Bosshard-Leimer, Ursula, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seydel, René, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].