Philip Senn
domicilié à Höri, de Höri Mandats actifs: Pizsport AG, Veloplus AG Connecté à: Dominique Metz, Martin Wunderli, Bernhard Städler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philip Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Philip Senn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philip Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Philip Senn".
|
|
Philip Senn
domicilié à Zürich, de Hendschiken Mandats actifs: All Out Golf GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philip Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Philip Senn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philip Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Philip Senn".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philip Senn
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philip Senn
Commerce de détail de produits des loisirs
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Commerce de détail de produits des loisirs
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Personnes privées avec le nom Philip Senn
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philip Senn
Numéro de publication: HR02-1006105375, Registre du commerce Schwyz, (130)
IMSA Development AG, in Freienbach, CHE-250.975.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005115210).
Domizil neu:
Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Philipp Michael, von Liestal, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Ron Fabian, von Langnau im Emmental, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005833891, Registre du commerce Schwyz, (130)
MANDARA SERVICES GmbH, in Freienbach, CHE-105.621.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043036).
Firma neu:
MANDARA SERVICES GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Philipp Michael, von Liestal, in Freienbach, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005529837, Registre du commerce Zurich, (20)
ZBSM Zakhar Bron School of Music, in Zürich, CHE-443.987.062, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Philipp, von Liestal, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Metzke, Tobias, von Zürich, in Rifferswil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.