Paul Schwarzenberger
domicilié à Dietwil, de Meierskappel Mandats actifs: HS Immo AG, schwarzenberger architekten ag et plus Connecté à: Stefan Schwarzenberger, Stefan Schwarzenberger, Maria Schwarzenberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Schwarzenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Schwarzenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Schwarzenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Schwarzenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Schwarzenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Schwarzenberger
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Paul Schwarzenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Schwarzenberger
Numéro de publication: 3372257, Registre du commerce Argovie, (400)
HS Immo AG, in Dietwil, CHE-465.960.634, Eien 14, 6042 Dietwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2017.
Zweck:
Planung, Architektur, Bauleitung, Beratung und Ausarbeitung von Expertisen auf dem Fachgebiet Hochbau sowie Kauf, Verkauf und Halten von Immobilien als auch sämtliche unmittelbar oder mittelbar damit zusammenhängende Tätigkeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich (per Brief, Telefax oder per E-Mail). Gemäss Erklärung des Gründers vom 16.02.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schwarzenberger, Paul, von Meierskappel, in Dietwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarzenberger, Stefan, von Meierskappel, in Dietwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2981480, Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Dietwil, in Dietwil, CH-400.5.902.001-7, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2004, S. 2, Publ. 2380056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenberger, Paul, von Meierskappel, in Dietwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Nikolaus, von Spreitenbach, in Dietwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Betschart, Dominik, von Illgau, in Dietwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zoug, (170)
Wipar Bau AG, Sitz [bisher: Dietwil ], Träigkeit einer Generalunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.163 vom 24.08.1995, S.4747).
Statutenänderung:
16.12.1996.
Sitz Neu:
Risch.
Domizil Neu:
Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.
Zweck:
Tätigkeit einer Generalunternehmung sowie Handel mit Grundstücken und Liegenschaften;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital Geändert:
CHF100000 [Bisher: CHF50000].
Liberierung:
CHF100000 [Bisher: CHF50000], 100 Inhaberaktien zu CHF1000, [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF1000].
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Bisher:
Schwarzenberger, Paul, Heimat Meierskappel, in Dietwil, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Zwyer, Roland, Heimat Sisikon, in Rothenburg, Revisionsstelle.