Urs Schulthess
domicilié à Urdorf, de Urdorf Mandats actifs: NWL Switzerland Sàrl Connecté à: Brian James Decker, Juan Carlos Rubio Garcia Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Schulthess" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Schulthess".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Schulthess" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Schulthess".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Schulthess
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Schulthess
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Urs Schulthess
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Schulthess
Numéro de publication: 3675645, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Melchnau, in Melchnau, CHE-105.785.515, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159746). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 23.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulthess, Urs, von Busswil bei Melchnau, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-346.366.625), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5759054, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Melchnau, in Melchnau, CH-053.5.000.713-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 4, Publ. 5478206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Werner, von Heimiswil, in Melchnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Witschi, Ernst, von Wiggiswil, in Untersteckholz (Langenthal), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulthess, Urs, von Busswil bei Melchnau, in Busswil bei Melchnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Duppenthaler, Simon, von Melchnau, in Melchnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmitz, Peter, von Wiedlisbach, in Untersteckholz (Langenthal), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Stefan, von Sumiswald, in Melchnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5278898, Registre du commerce Zurich, (20)
Newell Rubbermaid Luxembourg S.à.r.l., Luxembourg (LU), Zweigniederlassung Rapperswil, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.9.057.963-9, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 21, Publ. 5081068).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (LU).
Firma neu:
Newell Rubbermaid Luxembourg S.à.r.l., Luxembourg (LU), Zweigniederlassung Urdorf.
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
c/o Urs Schulthess, Steinackerstrasse 42, 8902 Urdorf.
Firma Hauptsitz:
Firma Hauptsitz: Newell Rubbermaid Luxembourg S.à.r.l.
Rechtsform Hauptsitz:
Rechtsform Hauptsitz: Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht.
Hauptsitz:
Hauptsitz: Luxembourg (LU).
Kapital Hauptsitz:
Kapital Hauptsitz: Stammkapital: EUR 12'500.--;
Liberierung Stammkapital: EUR 12'500.--.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Verteilung und Verkauf von Plastikwaren und Vertretung sowohl von Glaswaren als auch von Kochgeschirr;
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Newell Investments Inc., in Freeport (USA);
mit einer Stammeinlage von EUR 12'500.--, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delsaut, Philippe Patrick André, belgischer Staatsangehöriger, in Huldenberg (BE), Geschäftsführer und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Schulthess, Urs, von Urdorf, in Urdorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift (wie bisher).