Markus Heinrich Schröder
domicilié à Luzern, de Allemagne Mandats actifs: Global Metals AG, Safeguard AG Connecté à: Leonardo Isik, Giovanna Isik, Leonardo Isik Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Heinrich Schröder" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Heinrich Schröder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Heinrich Schröder" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Heinrich Schröder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Heinrich Schröder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Heinrich Schröder
Autres commerces avec des biens divers
Stockage et logistique
Autres commerces avec des biens divers
Stockage et logistique
Personnes privées avec le nom Markus Heinrich Schröder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Heinrich Schröder
Numéro de publication: HR02-1004999484, Registre du commerce Lucerne, (100)
Global Metals AG, in Luzern, CHE-392.625.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805141).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Markus Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Isik, Leonardo, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004720064, Registre du commerce Zurich, (20)
Safeguard AG, in Kloten, CHE-463.479.082, Operations Center 4, 8058 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Lagerung und die Erbringung von umfassenden Dienstleistungen rund um die Lagerung von Edelmetallen, Edelsteinen, Valoren sowie Kunst- und Kulturgütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und diesen fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen per Brief, E-MaiI oder Telefax, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schröder, Markus Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4360081, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizer Rohstoff GmbH, in Buchrain, CHE-141.777.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1242679).
Statutenänderung:
09.07.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Markus Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Maria Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Ebikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.